Karens för ministrar rycker närmare
ARBETSLIV. Regeringen vill se över möjligheten att införa regler för att avgående ministrar ska tvingas vänta en viss tid innan de tillåts ta jobb inom näringslivet.
Mattias Croneborg
Tidigare chefredaktör och ansvarig utgivareVad gjorde ministrarna sedan?
Göran Hägglund (KD)
- Slutade som socialminister efter valet 2014 och avgick som partiledare vid ett extrating den 25 april 2015 (aviserade den 29 januari 2015)
- Den 20 augusti 2015 rapporterades det att Hägglund fått nytt jobb som styrelseledamot i Aleris
- Den 25 februari 2016 rapporterades det att han blir konsult på PR-byrån Narva
Anders Borg (M)
- Lämnade Moderaterna och partipolitiken efter valförlusten 2014.
- Den 14 november 2014 meddelade World Economic Forum (WEF) att Borg ska leda organisationens nya initiativ för att främja globalt samarbete med ett nytt ramverk för det globala finansiella systemet
- Föreslogs till styrelsen för Kinnevik och Millicom den 10 dec 2014 (valdes till styrelsen för Kinnevik i maj 2015)
- Den 3 februari 2015 rapporterades det att han blir rådgivare för Citigroup
Fredrik Reinfeldt (M)
- Avgick som partiledare den 10 januari 2015 efter valförlusten hösten 2014
- Arbetar sedan dess som föreläsare och rådgivare i den egna firman Fredrik Reinfeldt AB
- Den11 december 2015 rapporterades det att han blir ordförande för Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
Lars Leijonborg (FP)
- Lämnade uppdraget som biträdande utbildningsminister den 18 juni 2009
- Föreslogs bli ordförande för UR:s styrelse i mars 2010
- Meddelade i maj 2010 att han fått en ny tjänst som rådgivare hos pr-byrån Diplomat Communications
Maud Olofsson (C)
- Avgick som näringsminister och ordförande för Centerpartiet i september 2011
- Valdes i april 2014 till styrelseordförande för Bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita
Anna-Karin Hatt (C)
- Slutade som it- och energiminister efter valet 2014
- Blev vd för tjänsteföretagens arbetsgivar- och intresseorganisation Almega i augusti 2015
Göran Persson (S)
- Avgick som statsminister och ordförande för Socialdemokraterna efter valet 2006
- I maj 2007 rapporterades det att han fått ett nytt jobb som pr-konsult på JKL
- Blev 2008 ordförande i det statliga skogsbolaget Sveaskog, en tjänst som han nu lämnat
Pär Nuder (S)
- Finansminister till och med valet 2006, lämnade riksdagen i februari 2009
- Blev 2010 konsult för Albright Stonebridge Group
- Har sedan han lämnade politiken suttit i styrelsen för runt 16 bolag, bland annat som ordförande för Tredje AP-fonden och för AMF-pension
- Har haft uppdrag som rådgivare åt riskkapitalbolaget EQT sedan åtminstone 2010
Catharina Elmsäter-Svärd (M)
- Slutade som infrastrukturminister efter valet 2014, beslutade i december 2014 att lämna politiken
- Är från och med den 1 januari 2016 ordförande för Institutet för framtidsstudier
Hillevi Engström (M)
- Slutade som biståndsminister efter valet 2014 och avgick som riksdagsledamot i januari 2015
- Tillträdde som kommundirektör i Upplands Väsby i mars 2015
Sten Tolgfors (M)
- Avgick som försvarsminister i mars 2012, lämnade riksdagen i januari 2013
- I mars 2013 rapporterades det att han blir chef och delägare i affärskonsultfirman Rud Pedersen
Flera uppmärksammade fall där ministrar avgått och snabbt fått anställning inom näringslivet har väckt debatt om det borde införas en karenstid för ministrar. En lagstadgad karenstid för statliga tjänstemän finns endast
BESLUTSKEDJAN – KOMMITTÉDIREKTIV
Vad händer nu?
Utredaren/kommittén ska vara klar med sitt arbete och redovisa sina slutsatser för regeringen senaste den 31 december 2016. Länk till regeringens uppdrag till utredaren. Kommittédirektiv 2016:26
Läs mer om förslag på regler för ministrars anställning
Utredare: Föräldraledig minister ska få 114 000 i månaden
FAMILJ. Hittills har ministrar inte kunnat vara föräldralediga. Det vill regeringen ändra på. Utredaren Sten Heckscher föreslår att statsråden får 90 procent av arvodet vid föräldraledighet.